KRS 0000203378
NIP5911579697
REGON19298387000000
NazwaRUGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRUGS
Data rejestracji 08 kwi 2004 (20 lat temu) 08 kwi 2004
Data usunięcia 07 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 58500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#4690 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4920 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4950 TRANSPORT RUROCIĄGOWY #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5040 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5121 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7311 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #2351 PRODUKCJA CEMENTU #4110 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4612 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4672 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADANUTA TERESA SIWICKA
Wspólnik
2004-04-08
2007-06-12
117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.500 ZŁ
ADAM STANISŁAW KSIENIEWICZ
Wspólnik
2007-06-12
2009-01-29
117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.500,00 ZŁ.
EWA ABRAM
Wspólnik
2009-01-29
2011-11-29
106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.000,00 ZŁ
DARIUSZ GRUŹLEWSKI
Wspólnik
2011-11-29
2012-03-15
117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ BALAS
Wspólnik
2012-03-15
2012-07-13
117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.500,00 ZŁOTYCH
AIGARS LUKSTINS
Wspólnik
2012-07-13
2022-04-07
117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 58.500,00 ZŁ
DARIUSZ BOGUSŁAW KSIENIEWICZ
Prokurent
2007-06-12
2009-01-29
PROKURA SAMOISTNA
ADAM STANISŁAW KSIENIEWICZ
Prokurent
2007-06-12
2009-01-29
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ GRUŹLEWSKI
Prokurent
2009-01-29
2012-07-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
DARIUSZ GRUŹLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2012-03-15
AIGARS LUKSTINS
PREZES ZARZĄDU
2012-07-13
2022-04-07
TOMASZ ZENON SIWICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-08
2007-06-12
DANUTA TERESA SIWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-08
2007-06-12
KRYSTYNA ELŻBIETA OLSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-06-12
2009-01-29
EWA ABRAM
PREZES ZARZĄDU
2009-01-29
2010-08-25
PAWEŁ BALAS
PREZES ZARZĄDU
2012-03-15
2012-07-13
2004-04-08
2009-01-29
"RUGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-29
2012-07-13
EVCOM-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-08
2006-01-18
KAMIENNA, 2, KOŚCIERZYNA, 83-400, KOŚCIERZYNA, POLSKA
2006-01-18
2007-06-12
TORUŃSKA, 10 A, GDAŃSK, 80-747, GDAŃSK, POLSKA
2007-06-12
2009-01-29
NA STOKU, 49, GDAŃSK, 80-874, GDAŃSK, POLSKA
2009-01-29
2010-08-25
18, MORTĘGI, 14-260, LUBAWA, POLSKA
2010-08-25
2012-03-15
NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2012-03-15
2012-07-13
SIELSKA, 17A, POZNAŃ, 60-129, POZNAŃ, POLSKA
Km 67/23
2023-12-05
2024-02-01
2192.22 PLN
VI Nc-e 607480/13
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Jakub Pytkowski Kancelaria Komornicza nr IV w Iławie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie