KRS 0000203291
NIP5861981539
REGON19165045100000
Nazwa"LOKSAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOKSAT
Data rejestracji 07 kwi 2004 (20 lat temu) 07 kwi 2004
Data usunięcia 06 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. ZŁOTEGO WIEKU, 68, KRAKÓW, 31-618, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #7140 WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9272 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6321 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY"POL-ARES INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2004-04-07
2009-08-06
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
001382185
JADWIGA RENATA KOWALSKA
Wspólnik
2004-04-07
2009-08-06
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ MICHAŁ WEŁNA
Wspólnik
2009-08-06
2020-06-06
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
HENRYK JÓZEF DAŃKO
PREZES
2004-04-07
2009-08-06
EMILIA JOANNA UNDZIŁŁO
WICEPREZES
2004-04-07
2009-08-06
ANDRZEJ MICHAŁ WEŁNA
PREZES ZARZĄDU
2009-08-06
2020-06-06
2004-04-07
2009-08-06
8 B, TUCHOM, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie