KRS 0000140045
NIP9370002562
REGON07047900500000
NazwaBELWEDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBELWEDER
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 31 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. ZŁOTEGO WIEKU, 68, KRAKÓW, 31-618, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2952A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJHANICZNYCHE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #3613Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI #5115 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5185 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄWOLF SYSTEMBAU GESELLSCHAFT M.B.H.
Wspólnik
2002-11-21
2005-02-25
1600 160.000,-
"WOLF-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2005-02-25
2006-08-30
1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00 ZŁ
003498147
WIESŁAW JERZY KAMROWSKI
Wspólnik
2006-08-30
2007-01-15
1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 ZŁ.
ELŻBIETA BARBARA ADAMCZYK
Wspólnik
2007-01-15
2009-07-01
1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000 ZŁ
ANDRZEJ MICHAŁ WEŁNA
Wspólnik
2009-07-01
2017-10-31
1.600 (TYSIĄC SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW PO 100,- ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 160.000,00 ZŁOTYCH (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
THADDAUS ZAGORSKI
Prokurent
2002-11-21
2006-08-30
SAMOISTNA
BOŻENA ELŻBIETA KOPEĆ
Prokurent
2007-01-15
2007-10-23
SAMOISTNA
THADDAUS ZAGORSKI
Likwidator
2003-02-10
2003-03-14
ANNA WOŹNIAK GLAZER
Likwidator
2003-02-10
2003-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ CZYNNOŚCI PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ FRANCISZEK PAJĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-21
2003-02-10
ANNA MARIA WOŹNIAK GLAZER
DYREKTOR ZARZĄDU
2003-03-14
2004-10-06
DOMINIK JÓZEF KOSMAŁA
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-10-06
2007-01-15
WIESŁAW JERZY KAMROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-15
2009-07-01
ELŻBIETA BARBARA ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-15
2009-07-01
ANNA MARIA WOŹNIAK GLAZER
DYREKTOR ZARZĄDU
2002-11-21
2003-02-10
ANDRZEJ MICHAŁ WEŁNA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-01
2013-11-06
2002-11-21
2003-02-10
"WOLF BESKID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-10
2003-03-14
"WOLF BESKID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2006-08-30
2007-10-23
BELWEDER - ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2004-10-06
GAŁCZYŃSKIEGO, 2A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2004-10-06
2006-08-30
BUDOWLANA, 17, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
2006-08-30
2009-07-01
WYZWOLENIA, 4, WISŁA, 43-460, WISŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie