KRS 0000202103
NIP5422859871
REGON05223405100000
NazwaPOLSKA AGENCJA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKA AGENCJA FINANSOWA
Data rejestracji 30 mar 2004 (20 lat temu) 30 mar 2004
Data usunięcia 24 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWYCIĘSTWA, 8, BIAŁYSTOK, 15-703, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAGDALENA TARASZKIEWICZ
Wspólnik
2004-03-30
2008-10-24
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIUSZ TADEUSZ BIETA
Wspólnik
2004-03-30
2008-10-24
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BOŻENA BIETA
Wspólnik
2004-03-30
2008-10-24
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GRZEGORZ IGNATOWICZ
Wspólnik
2004-03-30
2008-10-24
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIUSZ TADEUSZ BIETA
Likwidator
2004-12-23
2007-01-22
GRZEGORZ IGNATOWICZ
Likwidator
2004-12-23
2008-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES WRAZ Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁKĘ SKŁADA JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU
MARIUSZ TADEUSZ BIETA
PREZES
2004-03-30
2004-12-23
MAREK SADOWSKI
WICE PREZES
2004-03-30
2004-12-23
GRZEGORZ IGNATOWICZ
WICE PREZES
2004-03-30
2004-12-23
2004-03-30
2004-12-23
POLSKA AGENCJA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie