KRS 0000094547
NIP5420201618
REGON05000785900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY MASZYN DROGOWYCH "MADRO" W BIAŁYMSTOKU
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY MASZYN DROGOWYCH "MADRO" W BIAŁYMSTOKU
Data rejestracji 28 lut 2002 (23 lata temu) 28 lut 2002
Data usunięcia 29 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Adres ZWYCIĘSTWA, 8, BIAŁYSTOK, 15-703, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5420201618
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
48154012162054911701690002
BOS Centrum Biznesowe w Białymstoku
ul. Piękna 1 15-282 Białystok POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2952A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJHANICZNYCHE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKANNA PLEWA
Beneficjent
ANNA PLEWA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ZDZISŁAW MAJTAS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-07-01
KRZYSZTOF KIERCEL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-07-01
JANUSZ ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-07-01
BOGDAN ŁUNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-07-01
MIROSŁAW WALCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-07-01
BOŻENA SIENICA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2005-08-25
KAZIMIERZ ANDRZEJ BUJNAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2007-10-01
MIROSŁAW WALCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-25
2007-10-01
JANUSZ ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-25
2008-02-29
IRENA CZERECH
Członek Organu Nadzoru
2007-10-01
2008-02-29
ANNA PLEWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WŁADYSŁAW SOROKO
DYREKTOR
2002-02-28
2008-02-29
2002-02-28
2008-02-29
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
2002-02-28
2008-02-29
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY MASZYN DROGOWYCH "MADRO" W BIAŁYMSTOKU
2002-02-28
2008-02-29
ZWYCIĘSTWA, 8, BIAŁYSTOK, 15-703, BIAŁYSTOK, POLSKA
2002-02-28
2008-02-29
2952A - PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2002-02-28
2008-02-29
2952B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA
2002-02-28
2008-02-29
2821Z - PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH
2002-02-28
2008-02-29
2811A - PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2002-02-28
2008-02-29
2811B - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
2002-02-28
2008-02-29
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2002-02-28
2008-02-29
6024A - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
2002-02-28
2008-02-29
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2002-02-28
2008-02-29
7032B - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI
2002-02-28
2008-02-29
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie