KRS 0000201650
NIP5170080704
REGON69177816400000
Nazwa"SR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSR
Data rejestracji 25 mar 2004 (20 lat temu) 25 mar 2004
Data usunięcia 27 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WSPÓLNA, 1A, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1789000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170080704
data rejestracji 29 mar 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWspólnik
2004-03-25
2017-08-09
51.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550.000 ZŁ.
00044961600000
JERZY STANISŁAW KWIATKOWSKI
Likwidator
2018-07-10
2019-02-27
STANISŁAW PASIERB
Członek Organu Nadzoru
2017-08-09
2019-02-27
ALICJA BARBARA NIEDZIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2017-08-09
2019-02-27
ANDRZEJ POLAK
Członek Organu Nadzoru
2017-08-09
2019-02-27
WOJCIECH RZUCIDŁO
Członek Organu Nadzoru
2017-08-09
2019-02-27
KAZIMIERZ FRANCISZEK MACIEJ
Członek Organu Nadzoru
2017-08-09
2019-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ, SKŁADA ORAZ PRZYJMUJE OŚWIADCZENIA WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU
JERZY STANISŁAW KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-25
2018-07-10
FRANCISZEK ZAWADZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-25
2017-08-09
ANNA GUZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-25
2017-08-09
BRONISŁAW PSYKAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-08-09
2018-07-10
URSZULA WĄSEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-08-09
2018-07-10
2004-03-25
2018-07-10
"SR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie