KRS 0000201576
REGON19117347100000
NazwaWADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWADMAR
Data rejestracji 04 maj 2004 (20 lat temu) 04 maj 2004
Data usunięcia 29 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDAŃSK, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6022 DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWALDEMAR MAREK BADACH
Wspólnik
2004-05-04
2020-04-29
329 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.900,00 ZŁ
JAN WINCENTY KACZMAREK
Kurator
2013-09-13
2014-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM LUB PROKURENTEM.
WALDEMAR MAREK BADACH
PREZES ZARZĄDU
2004-05-04
2014-05-26
JANUSZ FUKS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-04
2011-10-05
RYSZARD MAREK FUKS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-04
2011-10-05
MARIUSZ FRANCISZEK ZIMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-04
2014-07-01
2004-05-04
2014-07-01
WADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-04
2013-04-02
OLSZYŃSKA, 3, GDAŃSK, 80-734, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie