KRS 0000201232
NIP6972129380
REGON41155060400000
NazwaSTOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE" IMIENIA ANDRZEJA RUTECKIEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"PRZYJACIELE" IMIENIA ANDRZEJA RUTECKIEGO
Data rejestracji 25 mar 2004 (20 lat temu) 25 mar 2004
Data usunięcia 08 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SUŁKOWSKIEGO, 50, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWHALINA MARIA SIECIŃSKA
Likwidator
2009-09-15
2011-11-08
BARBARA BOGUMIŁA ILCZYSZYN
Likwidator
2009-09-15
2011-11-08
JANINA MAŁGORZATA HALEC
Likwidator
2009-09-15
2011-11-08
ROMAN KULESZA
Likwidator
2009-09-15
2011-11-08
ROMAN MAJEWSKI
Likwidator
2009-09-15
2011-11-08
STANISŁAW SKRZYPCZAK
Likwidator
2009-09-15
2011-11-08
ZDZISŁAW ADAM ADAMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2011-11-08
ROMAN PAWEŁ LEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2011-11-08
WOJCIECH RAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-25
2011-11-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWARCIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ELŻBIETA MARIA SZPECHT RUTECKA
PREZES
2004-03-25
2009-09-15
ROMAN MAJEWSKI
WICEPREZES
2004-03-25
2009-09-15
HALINA MARIA SIECIŃSKA
SEKRETARZ
2004-03-25
2009-09-15
BARBARA BOGUMIŁA ILCZYSZYN
SKARBNIK
2004-03-25
2009-09-15
JANINA MAŁGORZATA HALEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-25
2009-09-15
STANISŁAW SKRZYPCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-25
2009-09-15
ROMAN KULESZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-25
2009-09-15
2004-03-25
2009-09-15
STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE" IMIENIA ANDRZEJA RUTECKIEGO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie