KRS 0000200391
NIP6270013027
REGON27020212500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "NIMBUS I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "NIMBUS I"
Data rejestracji 18 mar 2004 (21 lat temu) 18 mar 2004
Data usunięcia 30 mar 2020 30 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3-GO MAJA, 125, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6270013027
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJMAREK KAWALEC
Wspólnik
2004-03-18
2020-03-30
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ
BARBARA KOTRA
Wspólnik
2004-03-18
2006-12-18
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁ
EWA STANISŁAWA KAWALEC
Wspólnik
2006-12-18
2020-03-30
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
JACEK KOTRA
Prokurent
2006-10-05
2006-12-18
SAMOISTNA
EWA STANISŁAWA KAWALEC
Prokurent
2006-12-18
2019-07-31
SAMOISTNA
MAREK KAWALEC
Likwidator
2019-07-31
2020-03-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK KAWALEC
PREZES ZARZĄDU
2004-03-18
2019-07-31
2004-03-18
2019-07-31
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "NIMBUS I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-18
2006-08-14
SIENKIEWICZA, 3, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
2006-08-14
2008-01-14
ARMII KRAJOWEJ, 15, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie