KRS 0000199526
REGON07055871000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WĘGLOOPAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WĘGLOOPAŁ"
Data rejestracji 17 mar 2004 (21 lat temu) 17 mar 2004
Data usunięcia 26 kwi 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGIONÓW, 7, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGORYSZARD WRÓBEL
Wspólnik
2004-03-17
2007-04-26
106 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.600,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-03-17
2007-04-26
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.400,00 ZŁOTYCH
00035547600000
MARIA NĘDZA
Likwidator
2006-08-17
2007-04-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM
MARIA NĘDZA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-17
2006-08-17
JERZY MIROSŁAW CHYLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-17
2006-08-17
JERZY MACIEJ KARKOSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-17
2006-08-17
2004-03-17
2006-08-17
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WĘGLOOPAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie