KRS 0000198430
NIP8990020743
REGON93027685400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "TECH-MONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "TECH-MONT"
Data rejestracji 04 mar 2004 (21 lat temu) 04 mar 2004
Data usunięcia 19 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORELOWSKIEGO, 32/34, WROCŁAW, 52-429, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWWspólnik
2004-03-04
2018-12-19
38 (SŁOWNIE:TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.750,00ZŁ (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
93094483000000
MIROSŁAW SOBIESKI
Likwidator
2018-01-31
2018-12-19
BOŻENA KRAKOWIAK
Prokurent
2004-03-04
2018-01-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, TO JEST DO 20.000,00ZŁ (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, TO JEST POWYŻEJ 20.000,00ZŁ (SŁOWNIE:DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
STANISŁAW JOKIEL
PREZES ZARZĄDU
2004-03-04
2009-06-24
WIESŁAW MALESZKA
ZASTĘPCA PREZESA
2004-03-04
2009-06-24
MIROSŁAW SOBIESKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-24
2018-01-31
ANDRZEJ BIENIEK
ZASTĘPCA PREZESA
2009-06-24
2012-06-20
PAWEŁ BOROWIEC
ZASTĘPCA PREZESA
2009-06-24
2018-01-31
MICHAŁ HUMIĘCKI
ZASTĘPCA PREZESA
2012-06-20
2018-01-31
MIROSŁAW SOBIESKI
ZASTĘPCA PREZESA
2004-03-04
2009-06-24
2004-03-04
2018-01-31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "TECH-MONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-04
2009-06-24
KOMANDORSKA, 18, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie