KRS 0000120565
NIP8990204147
REGON93158890000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DŹWIGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DŹWIGI"
Data rejestracji 28 cze 2002 (22 lata temu) 28 cze 2002
Data usunięcia 31 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORELOWSKIEGO, 32/34, WROCŁAW, 52-429, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWWROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-06-28
2011-01-31
19 (DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.750 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
930944830
CZESŁAW CECH
Wspólnik
2002-06-28
2011-01-31
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.250 (SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
DARIUSZ BRZEZIAK
Likwidator
2009-09-24
2011-01-31
RYSZARD ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2004-06-08
DARIUSZ BRZEZIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2007-07-12
DARIUSZ ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2007-07-12
JOLANTA KUCKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2009-09-24
ROMAN LECH
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2009-09-24
ROMUALD SZCZUCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2004-06-08
ANTONI MĄCZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2009-09-24
GRZEGORZ JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2004-02-10
BOŻENA KRAKOWIAK
Prokurent
2002-06-28
2011-01-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ PREZES SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: - PRZY ZOBOWIĄZANIACH DO KWOTY 10.000 ZŁOTYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - POWYŻEJ KWOTY 10.000 ZŁOTYCH, A DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, PREZES SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; - PRZY ZOBOWIĄZANIACH PRZEKRACZAJĄCYCH WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, BEZ WZGLĘDU NA ICH WYSOKOŚCI, WYMAGANE JEST ŁĄCZNIE DZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA I PROKURENTA.
CZESŁAW KWIATKOWSKI
PREZES
2002-06-28
2007-07-12
RYSZARD NITARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2009-09-24
FRANCISZEK ŚNIGÓR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2009-09-24
DARIUSZ ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2004-06-08
CZESŁAW CECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2009-09-24
DARIUSZ BRZEZIAK
PREZES
2007-07-12
2009-09-24
2002-06-28
2009-09-24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DŹWIGI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-28
2009-06-02
KOMANDORSKA, 18, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie