KRS 0000198007
REGON19132732000000
Nazwa"SIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSIS
Data rejestracji 02 mar 2004 (21 lat temu) 02 mar 2004
Data usunięcia 17 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDYNIA, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOVARDAN SIMONYAN
Wspólnik
2004-03-02
2018-10-17
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁOTYCH
ASHOT GHAZARYAN
Wspólnik
2004-03-02
2018-10-17
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁOTYCH
NODARI AVAGYAN
Wspólnik
2004-03-02
2018-10-17
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ASHOT GHAZARYAN
PREZES
2004-03-02
2018-10-17
NODARI AVAGYAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-02
2018-10-17
VARDAN SIMONYAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-02
2018-10-17
2004-03-02
2011-12-29
PUŁKOWNIKA DĄBKA, 231 D, GDYNIA, 81-155, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie