KRS 0000137566
NIP9581422278
REGON19280118800000
Nazwa"KARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKARS
Data rejestracji 04 lis 2002 (22 lata temu) 04 lis 2002
Data usunięcia 23 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIANOWSKA, 18, CHMIELNO, 83-333, GARCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANANODARI AVAGAYN
Wspólnik
2002-11-04
2015-12-16
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ARSHAYIR HARUTYUNYAN
Wspólnik
2002-11-04
2018-04-23
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SAMVEL SARGSYAN
Wspólnik
2002-11-04
2007-10-10
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
NODARI AVAGYAN
Wspólnik
2007-10-10
2018-04-23
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,- ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
NODARI AVAGAYN
PREZES ZARZĄDU
2002-11-04
2007-06-06
ARSHAVIR HARUTYUNYAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-04
2007-06-06
SAMVEL SARGSYAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-04
2007-06-06
SAMVEL SARGSYAN
PREZES ZARZĄDU
2007-06-06
2007-10-10
NODARI AVAGYAN
PREZES ZARZĄDU
2007-10-10
2018-04-23
2002-11-04
2007-06-06
SWARZEWSKA, 13E, GDYNIA, 81-059, GDYNIA, POLSKA
2007-06-06
2011-11-23
WŁADYSŁAWA IV, 1-5/II, GDYNIA, 81-353, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie