KRS 0000196617
NIP6040013354
REGON19298330900000
Nazwa"LEMON INTELLIGENCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEMON INTELLIGENCE
Data rejestracji 04 mar 2004 (21 lat temu) 04 mar 2004
Data usunięcia 20 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA UPHAGENA, 27, GDAŃSK, 80-237, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 62500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPAWEŁ TADEUSZ GARCZYŃSKI
Likwidator
2018-11-16
2019-09-20
ROMAN FRANCISZEK LICA
Wspólnik
2004-03-04
2016-06-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
DAVID BIRAN
Wspólnik
2004-03-04
2010-01-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
KRZYSZTOF MAREK BANASZAK
Wspólnik
2009-05-22
2016-06-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
ALIZA BIRAN
Wspólnik
2010-01-20
2016-06-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
Wspólnik
2016-06-15
2016-06-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
36214788900000
KRZYSZTOF JAN KLIMOWICZ
Wspólnik
2016-06-28
2019-09-20
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁOTYCH
JERZY ANDRZEJ BANAŚ
Wspólnik
2016-06-28
2019-09-20
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MAREK BANASZAK
Prokurent
2005-10-11
2016-06-15
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN FRANCISZEK LICA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-04
2016-06-15
DAVID BIRAN
CZŁONEK ZARZĄDU - VICE PREZES ZARZĄDU
2004-03-04
2010-01-20
KRZYSZTOF MAREK BANASZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-06-15
2016-09-28
JERZY ANDRZEJ BANAŚ
PREZES ZARZĄDU
2016-09-28
2018-11-16
2004-03-04
2016-07-08
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-07-08
2018-11-16
"LEMON INTELLIGENCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-04
2009-07-08
WYBICKIEGO, 22 B, LUBLEWO, 83-050, KOLBUDY, POLSKA
2009-07-08
2016-06-28
SPACEROWA, 15, KOLBUDY, 83-050, KOLBUDY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie