KRS 0000195805
NIP6391003424
REGON27243629300000
Nazwa"PORAFIN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"PORAFIN" -
Data rejestracji 20 lut 2004 (21 lat temu) 20 lut 2004
Data usunięcia 03 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 18, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 37500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6391003424
data rejestracji 23 mar 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZARUDOLF KUCZA
Wspólnik
2004-12-10
2006-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ
WŁADYSŁAW KWAŚNY
Wspólnik
2004-12-10
2011-02-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00;-ZŁ
BRONISŁAWA SKLARZ
Wspólnik
2004-12-10
2019-01-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00;-ZŁ
EUZEBIUSZ GABRIEL GAJDA
Wspólnik
2004-12-10
2015-01-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00;-ZŁ
WILHELM NORBERT GŁOMBIK
Wspólnik
2004-12-10
2011-02-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00;-ZŁ
JOACHIM KRUPA
Wspólnik
2004-12-10
2007-03-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.250,00;-ZŁ
ZYGBERT JÓZEF SZYMCZYK
Wspólnik
2004-12-10
2018-01-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 12.500,00ZŁ
ALDONA ALEKSANDRA ZAWADZKA KWAŚNY
Wspólnik
2004-12-10
2020-02-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00;-ZŁ
KRYSTYNA WALTRAUDA BURDZIK
Wspólnik
2004-12-10
2020-02-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00;-ZŁ
JAN CYFKA
Wspólnik
2004-12-10
2006-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ
ALDONA ALEKSANDRA ZAWADZKA KWAŚNY
Likwidator
2019-03-15
2020-02-03
KRYSTYNA WALTRAUDA BURDZIK
Likwidator
2019-03-15
2020-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU WZGLĘDNIE PROKURENT W PRZYPADKU JEGO USTANOWIENIA
EUZEBIUSZ GAJDA
PREZES ZARZĄDU
2004-02-20
2015-01-12
JAN CYFKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-02-20
2006-09-21
WILHELM GŁOMBIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-02-20
2009-11-16
WŁADYSŁAW KWAŚNY
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-02-20
2009-11-16
ZYGBERT JÓZEF SZYMCZYK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2009-11-16
2015-01-12
ZYGBERT JÓZEF SZYMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-12
2019-01-09
ALDONA ALEKSANDRA ZAWADZKA KWAŚNY
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2015-01-12
2018-01-16
ALDONA ALEKSANDRA ZAWADZKA KWAŚNY
PREZES ZARZĄDU
2018-01-16
2019-03-15
KRYSTYNA WALTRAUDA BURDZIK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2018-01-16
2019-03-15
2004-02-20
2019-03-15
"PORAFIN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie