KRS 0000195730
REGON35789747900000
NazwaINCONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINCONSULT
Data rejestracji 19 lut 2004 (21 lat temu) 19 lut 2004
Data usunięcia 16 paź 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JASNA, 3, KRAKÓW, 31-227, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETOMASZ BARCZYK
Wspólnik
2004-02-19
2006-10-16
13 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 6 500 ZŁ
JACEK BENEDYKT DUTKA
Wspólnik
2004-02-19
2006-10-16
13 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 6 500 ZŁ
WOJCIECH GRZELKA
Wspólnik
2004-02-19
2006-10-16
13 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 6 500 ZŁ
LECH JAKUB KOZARZEWSKI
Wspólnik
2004-02-19
2006-10-16
13 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 6 500 ZŁ
JACEK BENEDYKT DUTKA
Likwidator
2006-02-22
2006-10-16
WOJCIECH GRZELKA
Likwidator
2006-02-22
2006-10-16
TOMASZ BARCZYK
Likwidator
2006-02-22
2006-10-16
LECH JAKUB KOZARZEWSKI
Likwidator
2006-02-22
2006-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK BENEDYKT DUTKA
PREZES
2004-02-19
2006-02-22
TOMASZ BARCZYK
WICEPREZES
2004-02-19
2006-02-22
WOJCIECH GRZELKA
WICEPREZES
2004-02-19
2006-02-22
LECH JAKUB KOZARZEWSKI
WICEPREZES
2004-02-19
2006-02-22
2004-02-19
2006-02-22
INCONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie