KRS 0000194852
NIP5271009895
REGON01080412700000
Nazwa"POLITYKA TV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLITYKA TV
Data rejestracji 17 lut 2004 (21 lat temu) 17 lut 2004
Data usunięcia 13 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁUPECKA, 6, WARSZAWA, 02-309, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 82800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2004-02-17
2020-01-13
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 59.000,00 ZŁ
00216994400000
PIOTR MARCIN ZMELONEK
Likwidator
2019-07-15
2020-01-13
PIOTR ZBIGNIEW SARZYŃSKI
Likwidator
2019-07-15
2020-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES ŁĄCZNIE LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE
MAREK OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2005-11-29
JACEK MOJKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2005-11-29
WOJCIECH NIŻYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2005-11-29
PIOTR ZBIGNIEW SARZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2019-07-15
PIOTR MARCIN ZMELONEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2019-07-15
EDYTA GNOJEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-29
2019-07-15
2004-02-17
2019-07-15
"POLITYKA TV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie