KRS 0000194646
NIP6760076880
REGON35051497200000
NazwaOPTIKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOPTIKOS
Data rejestracji 18 lut 2004 (21 lat temu) 18 lut 2004
Data usunięcia 12 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚNIEŻNA, 18, KRAKÓW, 30-822, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 980000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6760076880
data rejestracji 01 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKAZIMIERZ PIROWSKI
Wspólnik
2004-02-18
2004-07-16
12 UDZIAŁÓW PO 2 500,00 ZŁ KAŻDY = 30 000,00 ZŁ /TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH/
ELEONORA ZOFIA PIROWSKA
Wspólnik
2004-02-18
2004-07-16
8 UDZIAŁÓW PO 2 500,00 ZŁ KAŻDY = 20 000,00 /DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH/
Wspólnik
2004-07-16
2017-09-08
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 980.000 ZŁ
23026781900000
Wspólnik
2017-09-08
2019-04-12
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 980.000,00 ZŁOTYCH
23026781900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JERZY URUSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-07-16
2005-05-23
KAZIMIERZ PIROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-18
2004-07-16
ELEONORA ZOFIA PIROWSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-02-18
2004-07-16
JERZY URUSKI
PREZES
2005-05-23
2012-05-31
RYSZARD WŁODZIMIERZ BRZESKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2005-05-23
RAFAŁ ZBIGNIEW JANICKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-31
2019-04-12
2004-02-18
2004-07-16
GENERAŁA DWERNICKIEGO, 3, KRAKÓW, 31-530, KRAKÓW, POLSKA
2004-07-16
2017-09-08
TRAUGUTTA, 24, KRAKÓW, 30-549, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie