KRS 0000194572
NIP6390010095
REGON27183165600000
NazwaEG TRADE & SERVICE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEG TRADE & SERVICE -
Data rejestracji 17 lut 2004 (21 lat temu) 17 lut 2004
Data usunięcia 02 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WOJSKA POLSKIEGO, 9A, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEEWA WANDA DANES
Beneficjent
MAREK ALEKSANDER DANES
Beneficjent
MAREK ALEKSANDER DANES
reprezentant
ANDRZEJ DANES
Wspólnik
2004-02-17
2020-09-28
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ
ERHARD REINHARD BLANK
Wspólnik
2004-02-17
2020-09-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
WILIBALD OTTLIK
Wspólnik
2004-02-17
2016-02-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
PRZEMYSŁAW KORNIAK
Wspólnik
2004-02-17
2005-11-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
STANISŁAW KRASOWSKI
Wspólnik
2005-11-09
2016-02-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ
EWA WANDA DANES
Wspólnik
2020-09-28
2020-11-02
1/2 UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOSCI 160 UDZIAŁÓE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
MAREK ALEKSANDER DANES
Wspólnik
2020-09-28
2020-11-02
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ ORAZ 1/2 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
ANDRZEJ DANES
Likwidator
2012-11-26
2020-09-28
MAREK ALEKSANDER DANES
Likwidator
2020-09-28
2020-11-02
EWA WANDA DANES
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK ALEKSANDER DANES
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ DANES
PREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2012-11-26
ERHARD REINHARD BLANK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-17
2011-09-09
STANISŁAW KRASOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-09
2008-11-26
2004-02-17
2012-11-26
EG TRADE & SERVICE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-02-17
2005-11-09
BOSACKA, 28, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
2005-11-09
2007-11-14
BOSACKA, 58, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
2007-11-14
2016-04-13
STEFANA BATOREGO, 5, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie