KRS 0000030003
NIP6391769557
REGON27692282000000
NazwaBONN-RACIBÓRZ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBONN-RACIBÓRZ
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 09 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STASZICA, 19, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7440Z REKLAMAJÓZEF STANISŁAW ŁOBOS
Likwidator
2003-10-28
2015-01-09
BOGDAN POGORZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-05-14
KRZYSZTOF SZEWC
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-10-30
MONIKA SOBKOWICZ BRZOSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-10-30
LESZEK KRZYWNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2002-10-30
MARIUS EMRICH
Członek Organu Nadzoru
2001-10-04
2015-01-09
PETER FOITZIK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2015-01-09
WILIBALD OTTLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2015-01-09
WOJCIECH ZIAJKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-28
2015-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM"
PAWEŁ BRZOSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2002-05-14
JAN JAKUBIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2003-10-28
PETER FOITZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2002-10-30
BOGDAN HENRYK POGORZELSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-14
2003-10-28
LESZEK KRZYWNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-30
2003-10-28
2001-07-20
2003-10-28
BONN - RACIBÓRZ SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie