KRS 0000194021
REGON19300528100000
NazwaATOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATOL
Data rejestracji 13 lut 2004 (21 lat temu) 13 lut 2004
Data usunięcia 23 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 54/56, SOPOT, 81-866, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 220000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #634 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #744 REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #45 BUDOWNICTWO #203 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAEWA ALEKSANDRA RYNKIEWICZ
Wspólnik
2004-02-13
2009-09-09
32 UDZIAŁY O WARTOŚCI 70.400,00 ZŁ.
MAREK SZPAK
Wspólnik
2004-02-13
2009-09-09
30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 66.000,00 ZŁ.
JADWIGA MAZUREK
Wspólnik
2004-02-13
2006-07-28
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ.
LESZEK JAN WURM
Wspólnik
2004-02-13
2009-09-09
36 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 79.200,00 ZŁ.
PIOTR OLSZEWSKI
Wspólnik
2009-09-09
2010-12-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000,00 ZŁ
ANDREY IVANOV
Wspólnik
2010-12-07
2011-06-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000,00 ZŁ
1984-04-29
WLADIMIR FILIPOV EMILOV
Wspólnik
2011-06-09
2018-01-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WLADIMIR FILIPOV EMILOV
PREZES ZARZĄDU
2011-06-09
2018-01-23
LESZEK JAN WURM
PREZES ZARZĄDU
2004-02-13
2009-09-09
PIOTR OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-09
2010-12-07
ANDREY IVANOV
PREZES ZARZĄDU
2010-12-07
2011-06-09
1984-04-29
2004-02-13
2006-12-12
SIENNICKA, 30/40, GDAŃSK, 80-758, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie