KRS 0000123804
REGON19116525300000
Nazwa"ALKAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALKAN
Data rejestracji 22 lip 2002 (22 lata temu) 22 lip 2002
Data usunięcia 13 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 33, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#112 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #744 REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #45 BUDOWNICTWO #2030 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2040 WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z DREWNA #2051 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAJACEK TOWAREK
Wspólnik
2002-07-22
2004-10-13
54 /PIĘĆDZIESIĄT CZTERY/ UDZIAŁY PO 2.000 /DWA TYSIĄCE/ ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000 /STO OSIEM TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
JADWIGA TOWAREK
Wspólnik
2002-07-22
2004-10-13
6 /SZEŚĆ/ UDZIAŁÓW PO 2.000 /DWA TYSIĄCE/ ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 /DWANAŚCIE TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
MAREK SZPAK
Wspólnik
2002-07-22
2010-10-13
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000 ZŁ
ELŻBIETA SZPAK
Wspólnik
2004-10-13
2006-09-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ. WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MARKIEM SZPAK
MACIEJ PAWEŁ RADAJAK
Wspólnik
2005-11-24
2010-10-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ.
MACIEJ PAWEŁ RADAJAK
Likwidator
2009-04-14
2010-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIAN WŁADYSŁAW TOWAREK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-22
2004-06-09
MAREK SZPAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-22
2004-06-09
LUCYNA BERNADETA MALC
PREZES ZARZĄDU
2004-06-09
2006-04-27
MAREK SZPAK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-27
2009-04-14
2002-07-22
2009-04-14
"ALKAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-22
2004-06-09
MACIEJEWICZA, 17 A, GDYNIA, 81-189, GDYNIA, POLSKA
2004-06-09
2006-04-27
PRZEMYSŁOWA, 1, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie