KRS 0000191083
NIP5262757600
REGON01564238500000
Nazwa"OI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOI
Data rejestracji 02 lut 2004 (21 lat temu) 02 lut 2004
Data usunięcia 28 mar 2014 28 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 70, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAKRON INVESTMENT CENTRAL EASTERN EUROPE B.V.
Wspólnik
2004-02-02
2005-05-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁOTYCH
IMAK CEE N.V.
Wspólnik
2005-05-16
2005-08-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
IMAK FINANCE B.V.
Wspólnik
2005-08-22
2013-11-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
IPOPEMA 78 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2013-11-26
2014-03-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
146465467
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
RAIMUND KIRCHLEITNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-18
2010-10-18
STEFAN AUSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-02
2006-07-24
1962-04-29
ROMAN SCHMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-02
2006-07-24
BENEDIKT HARTIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-24
2010-10-18
MARIE - THERESE TAUBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-24
2008-08-29
ROBERT OPERSCHALL
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-18
2012-06-18
BIRGIT NOGGLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-18
2013-07-19
JOSEF MAYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-18
2013-07-19
PHILIPP AMADEUS OBERMAIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-19
2014-03-28
DENNIS LIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-19
2014-03-28
2004-02-02
2004-08-27
WAWELSKA, 15B, WARSZAWA, 02-034, WARSZAWA, POLSKA
2004-08-27
2005-11-17
BOKSERSKA, 66, WARSZAWA, 02-690, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-17
2006-07-24
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-24
2008-05-15
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2008-05-15
2013-02-19
GRÓJECKA, 5, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie