KRS 0000080262
NIP5262412924
REGON01620900600000
NazwaZENITH REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZENITH REAL
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Data usunięcia 06 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIREPOL ESTATE 6 B.V.
Wspólnik
2002-01-11
2003-10-24
100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
CORIOLIS S.A.
Wspólnik
2003-10-24
2012-11-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
IMMOEAST PROJEKT SECUNDUS HOLDING GMBH
Wspólnik
2007-01-31
2008-12-31
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁOTYCH
BOREAS S.A.R.L.
Wspólnik
2007-10-10
2008-10-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
INTERGLOBE PROPERTY DEVELOPMENT B.V.
Wspólnik
2012-11-30
2015-01-29
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
EASTERN EUROPE DEVELOPMENT B.V.
Wspólnik
2012-11-30
2015-01-29
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-01-29
2017-04-06
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
14680942900000
KARIMPOL LUXEMBOURG S.A.
Wspólnik
2003-10-24
2012-11-30
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
HORST JESCHEK
Likwidator
2014-06-25
2017-04-06
HARALD JESCHEK
Likwidator
2014-06-25
2017-04-06
1968-07-05
ANDREAS PROKES
Likwidator
2014-06-25
2017-04-06
1959-07-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
HORST JESCHEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2007-01-31
HARALD JESCHEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2007-05-29
1968-07-05
ANDREAS PROKES
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-11
2008-12-31
1959-07-29
ANDREAS PROKES
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-31
2014-06-25
1959-07-29
PETER OESTERLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-31
2007-05-29
PETER OESTERLE
PREZES ZARZĄDU
2007-05-29
2008-12-31
RAIMUND KIRCHLEITNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-31
2007-05-29
RAIMUND KIRCHLEITNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-29
2008-12-31
HORST JESCHEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-29
2014-06-25
HARALD JESCHEK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-31
2014-06-25
1968-07-05
2002-01-11
2014-06-25
ZENITH REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-11
2003-10-24
KOSZYKOWA, 59, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie