KRS 0000190761
NIP7150200224
REGON00064387300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH
Data rejestracji 28 sty 2004 (21 lat temu) 28 sty 2004
Data usunięcia 17 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OBWODOWA, 38, KRAŚNIK, 23-200, KRAŚNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7150200224
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWMARIAN MATYJASEK
Likwidator
2017-12-13
2018-09-19
ANDRZEJ SZCZEPAN WRZEŚNIEWSKI
Likwidator
2018-09-19
2019-04-17
KAZIMIERZ REJ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2019-04-17
IRENEUSZ JERZY BIS
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2009-11-27
ANDRZEJ MARIAN BIEGAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2019-04-17
CZESŁAW IRACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2011-08-04
ROMAN WŁADYSŁAW OLSZÓWKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2009-11-27
TADEUSZ PAWEŁ RZECZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2009-11-27
SŁAWOMIR CHOJECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2009-11-27
ANDRZEJ WIESŁAW CZEREBAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2004-05-04
HALINA GRAŻYNA CZUBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2019-04-17
ADOLF SOWA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2005-08-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
ANDRZEJ WOJCIECH MISIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-28
2017-02-21
JAN PĄCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-28
2004-05-04
ANDRZEJ WIESŁAW CZEREBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-04
2017-02-21
MARIAN MATYJASEK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-21
2017-12-13
ANDRZEJ MARIAN BIEGAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-21
2017-12-13
2004-01-28
2017-12-13
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie