KRS 0000059532
REGON43041713500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W KRAŚNIKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROLNICZO-HANDLOWA W KRAŚNIKU
Data rejestracji 09 lis 2001 (23 lata temu) 09 lis 2001
Data usunięcia 31 mar 2006 31 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OBWODOWA, 11, KRAŚNIK, 23-200, KRAŚNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHJERZY UFNIARZ
Likwidator
2004-07-29
2006-03-31
ZYGMUNT SZUMNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2006-03-31
BOHDAN PIKUŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2006-03-31
CZESŁAW IRACKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2006-03-31
LUDWIK BRYNDZA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2006-03-31
ZBIGNIEW BOROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2006-03-31
JÓZEF CHYJEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2006-03-31
JÓZEF PIASECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2006-03-31
HENRYK KACZOR
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2006-03-31
IRENA KURZYNA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2006-03-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
JERZY UFNIARZ
PREZES
2001-11-09
2004-07-29
JANUSZ ADAMCZYK
ZASTĘPCA PREZESA
2001-11-09
2004-07-29
STANISŁAWA FRĄCZEK
ZASTĘPCA PREZESA
2001-11-09
2004-07-29
2001-11-09
2004-07-29
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W KRAŚNIKU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie