KRS 0000190693
NIP8211639335
REGON71002127700000
Nazwa"ARCHE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARCHE
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Data usunięcia 04 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 361, WARSZAWA, 02-801, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3001500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8211639335
data rejestracji 28 lip 1999
status Czynny
37249000050000460000030412
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
49249000050000460000027092
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
87124026851111001126070627
PEKAO I Oddział w Siedlcach
ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA
24193014192300035513290049
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
02249000050000460000098942
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
09249000050000453055136951
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
20193014192300035513290024
BPSSA III Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 81 00-844 Warszawa POLSKA
25124026851111000036662609
PEKAO I Oddział w Siedlcach
ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA
30124026851111001079146448
PEKAO I Oddział w Siedlcach
ul. Wojskowa 24 08-110 Siedlce POLSKA
37249000050000460010526394
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810A KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610Z RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE. #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI
Beneficjent
WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI
Wspólnik
2004-01-26
2020-05-04
21.830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.183.000 ZŁOTYCH, W TYM 298 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI PO 1/2 CZĘŚCI Z ELŻBIETĄ OSIŃSKĄ
MACIEJ EUGENIUSZ OSIŃSKI
Wspólnik
2004-01-26
2009-03-24
1056 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105 600 ZŁ
RYSZARD JAN GROCHOWSKI
Wspólnik
2004-01-26
2020-05-04
6.222 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 622.200 ZŁOTYCH
WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WŁADYSŁAW MIECZYSŁAW GROCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-26
2020-05-04
RYSZARD JAN GROCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-29
2014-02-17
PAWEŁ GROCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-17
2020-05-04
2004-01-26
2007-08-31
KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 1, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
2007-08-31
2011-10-17
PUŁAWSKA, 424, WARSZAWA, 02-884, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie