KRS 0000190558
NIP7590002675
REGON00066423700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Data usunięcia 16 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WILEŃSKA, 117, OSTRÓW MAZOWIECKA, 07-300, OSTRÓW MAZOWIECKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMONIKA BARBARA ROWICKA
Beneficjent
TADEUSZ JABŁONKA
Beneficjent
MONIKA BARBARA ROWICKA
zgłaszający - likwidator
TADEUSZ JABŁONKA
Likwidator
2020-11-25
2022-05-16
MONIKA BARBARA ROWICKA
Likwidator
2020-11-25
2022-05-16
WIESŁAW SOWA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2022-05-16
EUGENIUSZ JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2019-11-27
RYSZARD KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2019-11-27
STEFAN MATYS
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2022-05-16
ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2019-11-27
EDWARD DABROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2019-11-27
CZESŁAW WUJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-27
2022-05-16
MARIAN GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-27
2022-05-16
HELENA KUKIEŁKA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-27
2022-05-16
BOGDAN KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-27
2022-05-16
MONIKA BARBARA ROWICKA
Pełnomocnik
2019-11-27
2020-11-25
PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE KOMPETENCJI ZARZĄDU SPOŁDZIELNI.
MONIKA BARBARA ROWICKA
Beneficjent
LIKWIDATOR
TADEUSZ JABŁONKA
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
JERZY SÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-26
2019-11-27
WACŁAW ŻEBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-26
2020-11-25
ANNA MIROSŁAWA CZARNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-26
2020-11-25
TADEUSZ JABŁONKA
PREZS ZARZĄDU
2019-11-27
2020-11-25
2004-01-26
2020-11-25
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie