KRS 0000188754
NIP6711533260
REGON33058286000000
NazwaCONTAINER PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONTAINER PRODUCTION
Data rejestracji 19 sty 2004 (21 lat temu) 19 sty 2004
Data usunięcia 24 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZKOLNA, 7, RYMAŃ, 78-125, RYMAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6711533260
data rejestracji 01 kwi 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2821 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH #2922 PRODUKCJA URZĄDZEŃ TRANSPORTOWO - MAGAZYNOWYCH #3420 PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5246 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCHNILS AGNE STJERNSTROM
Beneficjent
1937-05-30
MARIA MAGDALENA EIDER
reprezentant
NILS AGNE STJERNSTROM
Wspólnik
2004-01-19
2020-09-24
STO UDZIAŁÓW PO PIĘĆSET ZŁOTYCH,W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁ
1937-05-30
MARIA MAGDALENA EIDER
Likwidator
2019-02-12
2020-09-24
NILS AGNE STJERNSTROM
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA ,W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
NILS AGNE STJERNSTROM
PREZES
2004-01-19
2005-10-18
1937-05-30
STANISŁAW MAREK EIDER
PREZES ZARZĄDU
2005-10-18
2018-11-15
NILS AGNE STJERNSTROM
PREZES ZARZĄDU
2018-11-15
2019-02-12
1937-05-30
2004-01-19
2019-02-12
"CONTAINER PRODUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie