KRS 0000188536
REGON00810348400000
Nazwa"SOLCAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLCAR
Data rejestracji 28 sty 2004 (21 lat temu) 28 sty 2004
Data usunięcia 07 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 21D, GDAŃSK, 80-518, GDAŃSK-OLIWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7011 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMIANDRZEJ JANUSZ LUBIAK
Wspólnik
2004-01-28
2007-02-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.050,-
JÓZEF WŁODZIMIERZ WAŻNY
Wspólnik
2004-01-28
2007-02-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.050,-
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ANDRZEJ JANUSZ LUBIAK
PREZES
2004-01-28
2007-02-07
JÓZEF WŁODZIIERZ WAŻNY
ZASTĘPCA PREZESA
2004-01-28
2007-02-07
2004-01-28
2004-08-24
"RENOBIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-28
2004-08-24
GRUNWALDZKA, 272, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie