KRS 0000188029
REGON07054520000000
Nazwa"MOSTY-CIESZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOSTY-CIESZYN
Data rejestracji 15 sty 2004 (21 lat temu) 15 sty 2004
Data usunięcia 07 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOBRECKA, 27, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#F BUDOWNICTWO #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWBRONISŁAW FRANEK
Wspólnik
2004-01-15
2004-05-14
80 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 4.000 ZŁ
KORNELIUSZ ANDRZEJ KAPOŁKA
Wspólnik
2004-05-14
2008-02-07
137 UDZIAŁÓW 6850 ZŁ
MARTA SOJKA
Wspólnik
2004-05-14
2008-02-07
137 UDZIAŁÓW 6850 ZŁ
LEOPOLD ANTONI MAZURKIEWICZ
Wspólnik
2004-05-14
2008-02-07
137 UDZIAŁÓW 6850 ZŁ
RYSZARD MARIAN JASEK
Wspólnik
2004-05-14
2008-02-07
64; 3.200,00 PLN
WOJCIECH WŁADYSŁAW PŁAŻEWSKI
Wspólnik
2004-05-14
2008-02-07
137 UDZIAŁÓW 6850 ZŁ
ANDRZEJ TADEUSZ PODSIADLIK
Wspólnik
2005-10-07
2008-02-07
137 UDZIAŁÓW 6850 ZŁ
MIROSŁAW JERZY KOTOWSKI
Wspólnik
2005-10-07
2008-02-07
137 UDZIAŁÓW 6850 ZŁ
BOGUSŁAW JAN LIPUS
Wspólnik
2005-10-07
2008-02-07
138 UDZIAŁÓW 6900 ZŁ
KORNELIUSZ ANDRZEJ KAPOŁKA
Likwidator
2006-12-21
2008-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA MAGDALENA FRANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-15
2004-05-14
MARTA SOJKA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-14
2005-11-04
MIROSŁAW JERZY KOTOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-04
2006-12-21
KORNELIUSZ ANDRZEJ KAPOŁKA
PREZES ZARZĄDU
2005-11-04
2006-03-10
BRONISŁAW FRANEK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-15
2004-05-14
2004-01-15
2004-05-14
"TELBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-05-14
2004-07-19
"DROMAX-CIESZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-19
2006-12-21
"MOSTY-CIESZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-15
2004-05-14
PADEREWSKIEGO, 13, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
2004-05-14
2006-03-10
FRYSZTACKA, 93A, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie