KRS 0000188028
NIP5531002827
REGON07054799400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "GAZETA ŻYWIECKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYDAWNICZA "GAZETA ŻYWIECKA"
Data rejestracji 16 sty 2004 (21 lat temu) 16 sty 2004
Data usunięcia 11 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres FABRYCZNA, 5, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMSTEFANIA JASIURKOWSKA
Likwidator
2010-04-21
2012-05-11
PAWEŁ SZCZEPANIK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2012-05-11
IRENA CZEKAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2012-05-11
ANETA ZAGÓL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2008-09-22
ANIELA GÓRNA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-22
2012-05-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY
WŁADYSŁAW BUŁKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-16
2010-04-21
STEFANIA JASIURKOWSKA
WICE PREZES
2004-01-16
2010-04-21
ZOFIA JADWIGA BIEL
GŁÓWNY KSIĘGOWY - CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2008-09-22
2004-01-16
2010-04-21
SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "GAZETA ŻYWIECKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie