KRS 0000141215
NIP5471971243
REGON07284844100000
Nazwa"SEITECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaSEITECH GROUP
Data rejestracji 28 lis 2002 (22 lata temu) 28 lis 2002
Data usunięcia 26 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 5, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #343 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSŁAWOMIR ADAM GARNCARZ
Wspólnik
2002-11-28
2003-10-22
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 12.500 ZŁ
PAOLO GALENO MELLUCCI
Wspólnik
2002-11-28
2017-05-26
50.000 PLN 100 UDZIAŁÓW PO 500,-PLN
JACEK PŁOSKONKA
Wspólnik
2002-11-28
2003-10-22
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 12.500 ZŁ
AGATA BACKA
Wspólnik
2003-10-22
2004-02-24
20 UDZIAŁÓW PO 500,-ZŁ - 10.000,-ZŁ
HENRYK KWIATKOWSKI
Prokurent
2004-02-24
2009-06-17
SAMOISTNA (ODDZIELNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM I WICEPREZES ZARZĄDU.
SŁAWOMIR ADAM GARNCARZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-28
2003-10-22
PAOLO GALENO MELLUCCI
I WICEPREZES
2002-11-28
2004-02-24
PAOLO GALENO MELLUCCI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-24
2017-05-26
JACEK PŁOSKONKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-28
2003-10-22
JACEK PŁOSKONKA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2004-02-24
2002-11-28
2003-10-22
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 6, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie