KRS 0000188017
REGON01201716100000
Nazwa"ABRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaABRA
Data rejestracji 14 sty 2004 (21 lat temu) 14 sty 2004
Data usunięcia 28 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HAWAJSKA, 20, WARSZAWA, 02/776, WARSZAWA-URSYNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAPIOTR PRZEMYSŁAW DŁUGOSZ
Likwidator
2004-05-26
2005-07-28
BARBARA TERESA DŁUGOSZ
Likwidator
2004-05-26
2005-07-28
PIOTR PRZEMYSŁAW DŁUGOSZ
Wspólnik
2004-01-14
2005-07-28
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁOTYCH
BARBARA TERESA DŁUGOSZ
Wspólnik
2004-01-14
2005-07-28
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARBARA TERESA DŁUGOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-14
2004-05-26
PIOTR PRZEMYSŁAW DŁUGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-01-14
2004-05-26
2004-01-14
2004-05-26
"ABRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie