KRS 0000019087
REGON01083800800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE " INFOKART " S.A.
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE " INFOKART " S.A.
Data rejestracji 11 cze 2001 (23 lata temu) 11 cze 2001
Data usunięcia 04 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PODMIEJSKA, 1, WARSZAWA, 01-498, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0210Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCHBOGDAN KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2011-01-04
LUCYNA KOŁODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-02
2011-01-04
BARBARA TERESA DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2003-07-02
KATARZYNA KOŁODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2011-01-04
EDWARD JÓZEF KOŁODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2003-07-02
ELŻBIETA DOROTA CHMIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2003-01-14
PIOTR PRZEMYSŁAW DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-11
2002-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SYLWESTER ANDRZEJ LEFELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-28
2004-03-25
WOJCIECH MARIAN FELTYNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-11
2003-07-02
LUCYNA KOŁODZIŃSKA
V-CE PREZES
2001-06-11
2003-07-02
EDWARD JÓZEF KOŁODZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2011-01-04
SYLWESTER ANDRZEJ LEFELD
PREZES
2001-06-11
2003-07-28
ROBERT MAREK FEDOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-07
2004-07-15
MAREK ŻÓŁTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-13
2007-11-26
ALBERT ŁUKASZ KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-13
2008-02-13
IRENEUSZ WYGLĄDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-26
2011-01-04
ARKADIUSZ JERZY STASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-13
2011-01-04
2001-06-11
2003-01-14
PODMIEJSKA, 3, WARSZAWA, 01-498, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie