KRS 0000187418
NIP8870000442
REGON00103250000000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ZĄBKOWICACH ŚL. W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W ZĄBKOWICACH ŚL.
Data rejestracji 13 sty 2004 (21 lat temu) 13 sty 2004
Data usunięcia 17 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 1-GO MAJA, 7, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8870000442
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #1581 PRODUKCJA CHLEBA, PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW PIEKARNICZYCH, CIAST I CIASTEK #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHGABRIELA OKOŃSKA
Pełnomocnik
2010-10-07
2015-06-19
PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.
JOANNA MAŁGORZATA BARAŃSKA
Pełnomocnik
2014-11-27
2017-10-27
PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.
JOANNA MAŁGORZATA BARAŃSKA
Pełnomocnik
2018-02-08
2018-04-04
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE SKŁADAJĄCY OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI.
MARIA WÓJCIK
Pełnomocnik
2018-02-08
2018-04-04
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE SKŁADAJĄCY OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI.
AGNIESZKA ZIENTAREK
Prokurent
2008-01-18
2010-10-07
PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
ANITA JOPEK
Prokurent
2008-01-18
2014-11-27
PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
ANDRZEJ GRABALSKI
Prokurent
2016-03-21
2017-10-27
PEŁNOMOCNIK UMOCOWANY DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM
KRYSTYNA WAJDA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2019-10-17
ANDRZEJ GRABALSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2017-10-27
EDYTA BRZÓZKA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-13
2019-10-17
MARIA KIELAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2006-10-12
JÓZEFA DANIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2010-10-07
ELŻBIETA DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2006-10-12
JULIAN CZYŻYCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2006-10-12
DANUTA BEDRI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2010-10-07
ZBIGNIEW TORBA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2014-11-27
ZUZANNA WOLAK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-12
2010-10-07
RENATA TERESA MROCZEK
Likwidator
2017-10-27
2018-02-08
RENATA TERESA MROCZEK
Likwidator
2018-04-04
2019-10-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU (JEDNOOSOBOWO) LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MIECZYSŁAWA ZOFIA KRAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-01-13
2006-01-27
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW MUCHA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-27
2014-06-24
KRYSTYNA SŁOWIKOWSKA
WICEPREZES
2004-01-13
2008-01-18
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW MUCHA
WICEPREZES D/S EKONOMICZNYCH
2004-01-13
2006-01-27
RENATA TERESA MROCZEK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-24
2017-10-27
RENATA TERESA MROCZEK
PREZES ZARZĄDU
2018-02-08
2018-04-04
2004-01-13
2017-10-27
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ZĄBKOWICACH ŚL.
2017-10-27
2018-02-08
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ZĄBKOWICACH ŚL. W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie