KRS 0000185538
NIP5542570647
REGON09315025300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JAGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JAGODA"
Data rejestracji 30 gru 2003 (21 lat temu) 30 gru 2003
Data usunięcia 24 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOPR, 51, BYDGOSZCZ, 85-791, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1950000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1581A PRODUKCJA PIECZYWA #1581B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKROMAN ALEKSANDER OŚKO
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2004-04-05
MAREK OŚKO
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2004-04-05
JADWIGA TERESA OŚKO
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2004-04-05
MARIUSZ OŚKO
Wspólnik
2003-12-30
2005-11-28
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500,00 ZŁ
MAREK OŚKO
Wspólnik
2003-12-30
2005-11-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA MARIA KOWALSKA
Wspólnik
2004-04-05
2005-11-28
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
RYSZARD MARIAN SIEDLECKI
Wspólnik
2004-04-05
2005-11-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JADWIGA TERESA OŚKO
Wspólnik
2005-11-28
2021-05-24
1.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000,00 ZŁ
ROMAN ALEKSANDER OŚKO
Wspólnik
2005-11-28
2021-05-24
1.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000,00 ZŁ
JADWIGA TERESA OŚKO
Prokurent
2004-04-05
2021-05-24
JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWY ZARZĄD SPÓŁKI. PREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE
MARIUSZ OŚKO
PREZES ZARZĄDU
2003-12-30
2004-04-05
ALEKSANDRA MARIA KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-05
2005-11-28
JADWIGA TERESA OŚKO
PREZES ZARZĄDU
2005-11-28
2013-09-09
2003-12-30
2021-05-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-30
2021-05-24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JAGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-30
2021-05-24
GOPR, 51, BYDGOSZCZ, 85-791, BYDGOSZCZ, POLSKA
2003-12-30
2021-05-24
1581A - PRODUKCJA PIECZYWA
2003-12-30
2021-05-24
1581B - PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH ŚWIEŻYCH
2003-12-30
2021-05-24
1582Z - PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO
2003-12-30
2021-05-24
5136Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
2003-12-30
2021-05-24
5224Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH
2003-12-30
2021-05-24
5262A - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
2003-12-30
2021-05-24
5225Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
2003-12-30
2021-05-24
5227B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH, CO OBEJMUJE SPRZEDAŻY KAWY, HERBATY, SOLI, CUKRU, KAKAO, PRZYPRAW, MAKARONU, PRODUKTÓW MĄCZNYCH I RYŻU
2003-12-30
2021-05-24
6321Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, CO OBEJMUJE PROWADZENIE PARKINGU, WYNAJEM I DZIERŻAWĘ BUDYNKÓW GARAŻOWYCH
2003-12-30
2021-05-24
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie