KRS 0000096785
NIP6692281833
REGON33108484500000
NazwaVIOLA CENTRUM DYSTRYBUCYJNE POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVIOLA CENTRUM DYSTRYBUCYJNE POMORZE
Data rejestracji 12 mar 2002 (23 lata temu) 12 mar 2002
Data usunięcia 19 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 3, KOSZALIN, 75-500, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 170000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHJERZY LESZCZYŃSKI
Wspólnik
2002-03-12
2004-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
HANNA KRYBUS
Wspólnik
2002-03-12
2004-01-19
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
MARIAN BENEDYKT MEYER
Wspólnik
2004-01-19
2008-03-03
340 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 170.000,00 ZŁ
LILIANNA RENATA MEYER BEŃKO
Wspólnik
2008-03-03
2011-09-19
122 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 61.000 ZŁ
ARKADIUSZ RAFAŁ MEYER
Wspólnik
2008-03-03
2011-09-19
109 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 54.500 ZŁ
MARCIN MEYER
Wspólnik
2008-03-03
2011-09-19
109 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 54.500 ZŁ
ALEKSANDRA MARIA KOWALSKA
Prokurent
2004-01-19
2004-03-09
SAMOISTNA
MAREK ALEKSANDER KOZIEJA
Prokurent
2004-03-09
2004-08-23
SAMOISTNA
ARKADIUSZ RAFAŁ MEYER
Likwidator
2010-06-07
2011-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB SAMODZIELNI PROKURENCI USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD
JERZY LESZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-12
2004-01-19
HANNA KRYBUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-12
2004-01-19
MARIAN BENEDYKT MEYER
PREZES ZARZĄDU
2004-01-19
2008-03-03
MARCIN MEYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-03
2010-06-07
ARKADIUSZ RAFAŁ MEYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-03
2010-06-07
2002-03-12
2008-05-07
"AGRIKOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-07
2010-06-07
VIOLA CENTRUM DYSTRYBUCYJNE POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-12
2003-09-04
SZEROKA, 24, KOSZALIN, 75-814, KOSZALIN, POLSKA
2003-09-04
2010-07-09
POŁCZYŃSKA, 18, KOSZALIN, 75-815, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie