KRS 0000184924
REGON53085874100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "SANBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "SANBUD"
Data rejestracji 23 gru 2003 (21 lat temu) 23 gru 2003
Data usunięcia 06 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CYGANA, 5, OPOLE, 45-131, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 280300,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJANUSZ SZPONARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2006-12-06
STEFAN OPAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2006-12-06
URSZULA BANDROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2006-12-06
HALINA KOCHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2006-12-06
HENRYK GUŁA
Likwidator
2006-04-24
2006-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWO
HENRYK GUŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2006-04-24
2003-12-23
2006-04-24
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "SANBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie