KRS 0000183543
REGON00803052600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "VISANT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "VISANT"
Data rejestracji 07 sty 2004 (21 lat temu) 07 sty 2004
Data usunięcia 07 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 4, KIELCE, 25-303, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 205000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #410 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODYLESZEK STANISŁAW NIEMCZYK
Wspólnik
2004-01-07
2005-09-26
410 UDZIAŁÓW PO 500,-PLN KAŻDY, CO DAJE WARTOŚĆ 205.000,-PLN
MAREK ANDRZEJ WANIEWSKI
Wspólnik
2005-09-26
2007-03-26
410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 205.000,00 ZŁOTYCH
WIKTOR ROMAN
Wspólnik
2007-03-26
2016-06-07
410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESZEK STANISŁAW NIEMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-07
2005-06-03
BOHDAN JÓZEF MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-06-03
2005-09-26
MAREK ANDRZEJ WANIEWSKI
PREZES
2005-09-26
2007-03-26
WIKTOR ROMAN
PREZES ZARZĄDU
2007-03-26
2016-06-07
2004-01-07
2007-03-26
ŁĄKOWA, 13, MIELNO, 62 - 004, CZERWONAK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie