KRS 0000139604
NIP9721121520
REGON63447163900000
NazwaAURORA-XVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAURORA-XVI
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 12 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POMORSKA, 2L, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHSŁAWOMIR WOJTOWICZ
Wspólnik
2002-11-21
2006-12-07
SIEDEMDZIESIĄT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 PLN (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY).
NITIN PAWA
Wspólnik
2002-11-21
2020-08-12
TRZYDZIEŚCI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 PLN (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY).
1978-06-17
WIKTOR ROMAN
Wspólnik
2006-12-07
2020-08-12
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR WOJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2006-12-07
WIKTOR ROMAN
PREZES ZARZĄDU
2006-12-07
2020-08-12
2002-11-21
2005-09-29
CENTRUM REKREACJI NIKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-29
2006-12-07
NIKU FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-21
2006-12-07
PIĄTKOWSKA, 200, POZNAŃ, 61-693, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie