KRS 0000183147
NIP5580001584
REGON00044669300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "NOTEĆ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "NOTEĆ"
Data rejestracji 30 gru 2003 (21 lat temu) 30 gru 2003
Data usunięcia 30 lip 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres JACKOWSKIEGO, 4, NAKŁO NAD NOTECIĄ, 89-100, NAKŁO NAD NOTECIĄ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWKAZIMIERZ JÓZEF KLEBS
Likwidator
2009-09-04
2010-07-30
WŁADYSŁAW KWADRANS
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2010-07-30
JAN TRYBUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2005-06-22
MARIA ŁABICH
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2008-09-23
TADEUSZ BIELINSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2010-07-30
MARIUSZ TYDDA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2010-07-30
LESZEK HIERONIM TADYCH
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2010-07-30
JAN TRYBUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-23
2010-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.
KAZIMIERZ JÓZEF KLEBS
PREZES
2003-12-30
2010-07-30
HENRYK JÓZEF BALINIAK
Z-CA PREZESA
2003-12-30
2007-07-06
TADEUSZ LEON BOINSKI
CZŁONEK
2003-12-30
2007-07-06
ZBIGNIEW RYSZARD SAMOLIK
CZŁONEK
2007-07-06
2010-07-30
BOGDAN TADYCH
ZASTĘPCA PREZESA
2007-07-06
2010-07-30
2003-12-30
2009-09-04
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "NOTEĆ"
2003-12-30
2009-10-09
RYNEK, 2, NAKŁO NAD NOTECIĄ, 89-100, NAKŁO NAD NOTECIĄ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie