KRS 0000182465
NIP6292266037
REGON27817351200000
NazwaFUNDACJA "LUCKY" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"LUCKY" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Data rejestracji 23 gru 2003 (21 lat temu) 23 gru 2003
Data usunięcia 18 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres CIUPAŁA, 13, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8511Z SZPITALNICTWO #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAMARCIN ROLAND ŚLIZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2019-07-18
BARBARA MARIA TOMETCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-24
2019-07-18
JERZY KAROL URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2019-07-18
WIESŁAW STANISŁAW WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2019-07-18
PIOTR SEBASTIAN ZAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2019-07-18
JÓZEF WŁADYSŁAW JUROFF
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2019-07-18
JERZY KAROL URBAŃSKI
Likwidator
2018-11-16
2019-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ALEKSANDRA MAŁGORZATA MAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2005-11-24
PAWEŁ MARCIN SŁAWIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2005-11-24
ANETA MAGDALENA ROKICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-23
2005-11-24
KAMILA MONIKA DANECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-23
2005-11-24
GRAŻYNA AGATA ZAKRZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-23
2005-11-24
ALEKSANDRA IWONA SWOBODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-24
2018-11-16
ANNA MARIOLA KRUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-24
2018-11-16
MAŁGORZATA IRENA KONEWKA
PREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2018-11-16
WOJCIECH WITOLD WACŁAWEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-24
2018-11-16
2003-12-23
2018-11-16
FUNDACJA "LUCKY" NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie