KRS 0000181950
NIP6490000653
REGON00046154000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KIDÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH KIDÓW
Data rejestracji 04 gru 2003 (21 lat temu) 04 gru 2003
Data usunięcia 13 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŻARNOWIECKA, 50, PILICA, 42-436, PILICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6490000653
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHSTANISŁAWA JANINA PTAK
Likwidator
2018-11-30
2021-04-13
STANISŁAW GIREK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2011-07-25
JAN BOMBA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2016-07-26
MIECZYSŁAW IGNACY OPIŁKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2016-07-26
ANTONI TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2016-07-26
JÓZEF MACH
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2010-10-11
WIESŁAW KAZIMIERZ PRZYBYLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2006-09-08
MICHAŁ WOJCIECH GUMUŁKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2016-07-26
ADAM FRANCISZEK SĄKÓL
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2006-09-08
ANTONI ROCH
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2016-07-26
JÓZEF JAN LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-04
2010-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ ROGALSKI
PREZES
2003-12-04
2010-10-11
BOGDAN ADAM KUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-04
2010-10-11
BOGDAN ADAM KUR
PREZES ZARZĄDU
2010-10-11
2014-10-01
STANISŁAWA JANINA PTAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-04
2014-10-01
STANISŁAWA JANINA PTAK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-01
2018-11-30
TOMASZ ROBERT KWIECIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-11
2014-10-01
2003-12-04
2018-11-30
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KIDÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie