KRS 0000172138
NIP6490000759
REGON00043861800000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PILICY
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W PILICY
Data rejestracji 15 wrz 2003 (21 lat temu) 15 wrz 2003
Data usunięcia 22 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MICKIEWICZA, 6, PILICA, 42-436, PILICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCHJAN PIOTR SĄKÓL
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2008-12-22
WITOLD STANISŁAW SZCZEPANIK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2008-12-22
EWA JADWIGA RYDZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2008-12-22
MAŁGORZATA PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2006-11-07
CECYLIA LIDIA MĘDREK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2006-11-07
STANISŁAW JAN RUSEK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2008-12-22
ZENON KYĆ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2008-12-22
ZYGMUNT MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2006-11-07
EDWARD MARCIN KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2008-12-22
ADAM STANISŁAW KŁYSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-15
2008-12-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
STANISŁAW GARDEŁA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-15
2008-08-22
TERESA BARBARA KYĆ
CZŁONEK ZARZĄDU D/S TRANSPORTU, SKUPU I HANDLU
2003-09-15
2008-08-22
TERESA BARBARA KYĆ
PREZES
2008-08-22
2008-12-22
TADEUSZ JANUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-15
2006-11-07
IRENA ALICJA MAŁOSZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY
2008-08-22
2008-12-22
2003-09-15
2008-12-22
SPÓŁDZIELNIA
2003-09-15
2008-12-22
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PILICY
2003-09-15
2008-12-22
MICKIEWICZA, 6, PILICA, 42-436, PILICA, POLSKA
2003-09-15
2008-12-22
9111Z - PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU HODOWLI I CHOWU BYDŁA MLECZNEGO, ZWIĘKSZANIE PRODUKCJI MLEKA I PODNOSZENIA JEGO JAKOŚCI, ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ RACJONALNĄ PRODUKCJĘ I GOSPODARKĘ MLECZNĄ, ZAPEWNIENIE SPRAWNEJ ORGANIZACJI SKUPU I OBSŁUGI DOSTAWCÓW, WDROŻENIE NOWOCZESNYCH METOD W DZIEDZINIE CHOWU BYDŁA, WSPÓŁDZIAŁANIE Z PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĄ ROLNĄ ORAZ ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI I SPOŁECZNYMI NA WSI
2003-09-15
2008-12-22
5111Z - ZAPEWNIENIE SKUPU OD SWOICH CZŁONKÓW KAŻDEJ ILOŚCI MLEKA, ODPOWIADAJĄCE NORMĄ JAKOŚCIOWYM ORAZ W MIARĘ POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI JEGO PRZEROBU OD POZOSTAŁYCH PRODUCENTÓW MLEKA, GWARANTUJĄC ZAPŁATĘ WG OBOWIĄZUJĄCYCH CEN ZA SUROWIEC O PARAMETRACH OKREŚLONYCH POLSKĄ NORMĄ NA MLEKO SUROWE W SKUPIE
2003-09-15
2008-12-22
9111Z - WSPÓŁDZIAŁANIE I UDZIELANIE POMOCY W ORGANIZACJI GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PRODUKCJI I DOSTAWACH MLEKA
2003-09-15
2008-12-22
9111Z - UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W ZAOPATRYWANIU SIĘ W BYDŁO HODOWLANE I UŻYTKOWE
2003-09-15
2008-12-22
9111Z - ORGANIZOWANIE ZAOPATRZENIA DOSTAWCÓW W PASZE I NASIONA ROŚLIN PASTEWNYCH ORAZ INNE NIEZBĘDNE ŚRODKI DLA RACJONALNEJ PRODUKCJI I DOSTAW MLEKA
2003-09-15
2008-12-22
9111Z - WSPÓŁDZIAŁAIE W ZWALCZANIU CHORÓB BYDŁA ORAZ UPOWSZECHNIENIE ZASAD HIGIENY I PROFILAKTYKI W CHOWIE BYDŁA
2003-09-15
2008-12-22
8532D - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ WŚRÓD CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I ICH RODZIN, A ZWŁASZCZA WSRÓD KOBIET I MŁODZIEŻY ORAZ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-SZKOLENIOWEJ I KULTURALNO-OŚWIATOWEJ ZMIERZAJĄCEJ DO PODNOSZENIA ICH KWALIFIKACJI I ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ POZIOMU KULTURALNEGO ŻYCIA.
2003-09-15
2008-12-22
1551Z - PROWADZENIA ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH I PODEJMOWANIE NIEZBĘDNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DLA PEŁNEGO ZAGOSPODAROWANIA ORAZ WYKORZYSTANIA SUROWCA I POSIADANYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH, A TAKŻE DLA POZYSKANIA NOWYCH, ZWIĘKSZENIA ASORTYMENTU, UROZMAICENIE I USZLACHETNIENIA PRODUKOWANYCH ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH
2003-09-15
2008-12-22
1551Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, STOSUJĄC W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH NOWOCZESNE METODY TECHNOLOGICZNE, WYKORZYSTUJĄC W NICH ZDOBYCZE POSTĘPU NAUKOWEGO, TECHNICZNEGO I TECHNOLOGICZNEGO
2003-09-15
2008-12-22
5133Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBROTU MLEKIEM I JEGO PRZETWORAMI I ICH TRANSPORTU, PROWADZENIE SKLEPÓW WZORCOWYCH STOSUJĄC W NICH NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ HANDLU, ZAOPATRYWANIE RYNKU W MLEKO I JEGO PRZETWORY ORAZ PROPAGOWANIE ICH SPOŻYCIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie