KRS 0000179952
NIP8481706633
REGON51958286500000
Nazwa"DOM EŁCKI" MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"DOM EŁCKI" MORUSIEWICZ
Data rejestracji 19 lis 2003 (21 lat temu) 19 lis 2003
Data usunięcia 04 mar 2022 04 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE, 3, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8481706633
data rejestracji 11 gru 2003
status Czynny
51124057451111000057480875
PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16
ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA
35114011110000402474001003
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
89114011110000402474001001
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAARKADIUSZ MORUSIEWICZ
Beneficjent
GRZEGORZ MORUSIEWICZ
Beneficjent
ARKADIUSZ MORUSIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ MORUSIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
HUBERT KŁUBOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
EWA MINKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ANTONI RUTKOWSKI
Wspólnik
2003-11-19
2010-01-27
TADEUSZ MORUSIEWICZ
Wspólnik
2003-11-19
2011-01-13
GRZEGORZ MORUSIEWICZ
Wspólnik
2009-11-13
2022-03-04
ARKADIUSZ MORUSIEWICZ
Wspólnik
2009-11-13
2022-03-04
ARKADIUSZ MORUSIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
GRZEGORZ MORUSIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ GRZEGORZ MORUSIEWICZ I ARKADIUSZ MORUSIEWICZ. ONI TEŻ ŁĄCZNIE SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
ANTONI RUTKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-11-19
2010-01-27
TADEUSZ MORUSIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-11-19
2010-01-27
ARKADIUSZ MORUSIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2010-01-27
2022-03-04
GRZEGORZ MORUSIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2010-01-27
2022-03-04
2003-11-19
2010-01-27
"DOM EŁCKI" MORUSIEWICZ I RUTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
2003-11-19
2005-01-19
JANA PAWŁA II, 16, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
2005-01-19
2018-04-17
JANA PAWŁA II, 21, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie