KRS 0000179059
NIP5342241011
REGON01557735700000
Nazwa"TWOJE DELIKATESY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTWOJE DELIKATESY
Data rejestracji 06 lis 2003 (21 lat temu) 06 lis 2003
Data usunięcia 07 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7440Z REKLAMA #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #1531Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1572Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1724Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH #1725Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH #1730Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #1830Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH #1910Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3611Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #3613Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI #5124Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCHJACEK BZIUK
Wspólnik
2003-11-06
2004-06-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁ
MARZENA AGATA ZAGÓRSKA
Wspólnik
2003-11-06
2007-08-27
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ, ŁĄCZNIE 25.000 ZŁ
ANNA MAŁGORZATA ŻMIHROWSKA
Wspólnik
2003-11-06
2008-04-07
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ, ŁĄCZNIE 25.000 ZŁ
ARTUR PIOTR ŻMIHROWSKI
Wspólnik
2007-08-27
2008-04-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2008-04-07
2018-12-07
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
JACEK BZIUK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2004-06-22
MARZENA AGATA ZAGÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-06
2007-08-27
ANNA MAŁGORZATA ŻMIHROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-06
2004-06-22
ANNA MAŁGORZATA ŻMIHROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-22
2008-04-07
ARTUR PIOTR ŻMIHROWSKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2007-08-27
2008-04-07
JERZY JAN ROWICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-07
2012-11-07
2003-11-06
2007-11-08
AL.JEROZOLIMSKIE, 454, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
2007-11-08
2008-04-07
KRESOWA, 1, BABICE NOWE, 05-082, BABICE NOWE, POLSKA
2008-04-07
2010-06-22
SMOLNA, 20, WARSZAWA, 00-375, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie