KRS 0000178572
NazwaFIRMA HANDLOWA FIRLIT - BIS SPÓŁKA JAWNA K. FIRLIT, A. PELCZAR, M. KUDER, A. PELCZAR
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWA FIRLIT - BIS K. FIRLIT, A. PELCZAR, M. KUDER, A. PELCZAR
Data rejestracji 06 lis 2003 (21 lat temu) 06 lis 2003
Data usunięcia 05 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KOBIERZYŃSKA, 201, KRAKÓW, 30 - 382, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7440Z REKLAMAKRZYSZTOF LUDWIK FIRLIT
Wspólnik
2003-11-06
2009-08-05
ANDRZEJ MARIAN PELCZAR
Wspólnik
2003-11-06
2009-08-05
MAGDALENA URSZULA KUDER
Wspólnik
2003-11-06
2009-08-05
ANNA WERONIKA PELCZAR
Wspólnik
2003-11-06
2009-08-05
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W TRYBIE ART. 29 KSH
ANDRZEJ MARIAN PELCZAR
Członek Organu Reprezentacji
2003-11-06
2009-08-05
MAGDALENA URSZULA KUDER
Członek Organu Reprezentacji
2003-11-06
2009-08-05
ANNA WERONIKA PELCZAR
Członek Organu Reprezentacji
2003-11-06
2009-08-05
KRZYSZTOF LUDWIK FIRLIT
Członek Organu Reprezentacji
2003-11-06
2009-08-05
2003-11-06
2009-08-05
SPÓŁKA JAWNA
2003-11-06
2009-08-05
FIRMA HANDLOWA FIRLIT - BIS SPÓŁKA JAWNA K. FIRLIT, A. PELCZAR, M. KUDER, A. PELCZAR
2003-11-06
2009-08-05
KOBIERZYŃSKA, 201, KRAKÓW, 30 - 382, KRAKÓW, POLSKA
2003-11-06
2009-08-05
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
2003-11-06
2009-08-05
5211Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2003-11-06
2009-08-05
9305Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2003-11-06
2009-08-05
6024C - WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
2003-11-06
2009-08-05
7121Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
2003-11-06
2009-08-05
7440Z - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie