KRS 0000014333
NIP6791007319
REGON35075604300000
NazwaFIRMA HANDLOWA "FIRLIT" SPÓŁKA JAWNA G.K. FIRLIT
Krótka nazwaFIRMA HANDLOWA "FIRLIT" G.K. FIRLIT
Data rejestracji 23 maj 2001 (23 lata temu) 23 maj 2001
Data usunięcia 07 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KOBIERZYŃSKA, 185A, KRAKÓW, 30-382, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHKRZYSZTOF LUDWIK FIRLIT
Wspólnik
2001-05-23
2018-12-07
JANUSZ MAREK KLIMCZAK
Wspólnik
2001-05-23
2005-03-24
ANDRZEJ MARIAN PELCZAR
Wspólnik
2001-05-23
2009-03-02
GRAŻYNA FIRLIT
Wspólnik
2009-03-02
2018-12-07
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ZGODNIE Z ART. 29 KSH
ANDRZEJ MARIAN PELCZAR
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-23
2009-03-02
KRZYSZTOF LUDWIK FIRLIT
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-23
2018-12-07
JANUSZ MAREK KLIMCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-23
2005-03-24
GRAŻYNA FIRLIT
Członek Organu Reprezentacji
2009-03-02
2018-12-07
2001-05-23
2001-12-20
FIRMA HANDLOWA "FIRLIT" SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF FIRLIT, JANUSZ KLIMCZAK, ANDRZEJ PELCZAR
2001-12-20
2005-03-04
FIRMA HANDLOWA FIRLIT SPÓŁKA JAWNA K. FIRLIT, J. KLIMCZAK, A. PELCZAR
2005-03-04
2009-03-02
FIRMA HANDLOWA"FIRLIT" SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF FIRLIT, ANDRZEJ PELCZAR
2009-03-02
2016-06-14
FIRMY HANDLOWEJ "FIRLIT" SPÓŁKA JAWNA G.K. FIRLIT
2001-05-23
2001-12-20
KRZYWDA, 40, KRAKÓW, 30-720, KRAKÓW, POLSKA
2001-12-20
2004-03-19
SPOKOJNA, 10, ZABIERZÓW, 32 - 080, ZABIERZÓW, POLSKA
2004-03-19
2009-03-02
GRZEGÓRZECKA, 79, KRAKÓW, 31-559, KRAKÓW, POLSKA
2009-03-02
2011-05-25
SZEWSKA, 27, KRAKÓW, 31-009, KRAKÓW, POLSKA
2011-05-25
2016-06-14
KRUMŁOWSKIEGO, 8, KRAKÓW, 30-382, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie